Vorsitzender |
Ortsbeirat Wulkow | | Vorsitzender | Vorsitzender | | | | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
Mitglieder |
Sozialausschuss Lebus | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.04.2022 | 09.06.2024 | von 28.04.2022 bis 09.06.2024 | |
Hauptausschuss Lebus | | Vertreter | Vertreter | | 20.06.2019 | bis 20.06.2019 | |
Bau- u. Ordnungsausschuss Lebus | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.06.2019 | bis 20.06.2019 | |
Stadtverordnete |
Stadtverordnetenversammlung Lebus | | Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 20.06.2019 | bis 20.06.2019 | |
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft Lebus | | Stadtverordnete | Stadtverordnete | 22.12.2022 | 04.07.2024 | von 22.12.2022 bis 04.07.2024 | |
|
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft Lebus | | Vertreter | Vertreter | | 20.06.2019 | bis 20.06.2019 | |